ymddiriedolwyr WALTHAM ST LAWRENCE CHARITIES
Rhif yr elusen: 204983
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joy Edwina Aldred | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Francesca Claudine Seligman | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
Dr Robert Lyman | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|||||
Jeremy Thomas McEvett | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
REVEREND CHARLES MASON | Ymddiriedolwr | 11 September 2016 |
|
|
||||
Polly Pollecut | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
NICHOLAS JOHN KOHL | Ymddiriedolwr | 04 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.