ymddiriedolwyr ROBERT PALMER'S ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 205222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Hart | Cadeirydd | 05 June 2018 |
|
|
||||
Brian David | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Paul Brown | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
David Bragg | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Peter Rennie | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
JUDITH HART | Ymddiriedolwr | 14 August 2013 |
|
|
||||
Rev JAMIE ALEXANDER FRANKLYN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JEAN VALERIE MONCUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP PARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.