ymddiriedolwyr BISHOPS LYDEARD CHARITY
Rhif yr elusen: 205264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR M C HANSFORD | Cadeirydd |
|
||||||
Carole Balston | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Kathleen Louise Foster | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Sue Cahalin | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Rev Mark Hurley | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
Clive Martin | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
Richard Peacocke | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Caroline Smeaton | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
||||
ABIGALE CLARE COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN CAMPBELL LACY DAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWARD GEORGE FERRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.