Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS NORTH SOMERSET BRANCH
Rhif yr elusen: 205284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £753.10k | £681.89k | £652.69k | £473.42k | £900.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £710.68k | £644.88k | £558.89k | £457.18k | £681.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £188.54k | £105.80k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £235.70k | £206.09k | £443.74k | N/A | £280.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.89k | £462.11k | £190.01k | N/A | £350.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £495.55k | £0 | £0 | N/A | £251.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.22k | £1.71k | £916 | N/A | £405 | |
|
Incwm - Arall | £17.74k | £11.98k | £18.03k | N/A | £17.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £34.35k | £86.19k | £51.73k | N/A | £174.87k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £361.93k | £348.86k | £313.31k | N/A | £425.65k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £348.75k | £296.02k | £245.58k | N/A | £255.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £31.01k | £12.69k | N/A | £50.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.