Hanes ariannol CLIFTON SUSPENSION BRIDGE TRUST
Rhif yr elusen: 205658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.68m | £2.79m | £2.07m | £2.50m | £2.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.94m | £2.05m | £1.88m | £2.23m | £2.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.76k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.88k | £0 | £0 | £12.01k | £23.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £103.84k | £119.82k | £50.16k | £0 | £119.41k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.15m | £2.27m | £1.61m | £2.06m | £2.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £381.00k | £396.08k | £345.32k | £392.55k | £380.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £68.63k | £33.34k | £650 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £2.01m | £1.88m | £2.23m | £2.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.10k | £47.15k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.96k | £26.63k | £17.48k | £21.78k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £45.10k | £47.15k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.