ymddiriedolwyr CLIFTON SUSPENSION BRIDGE TRUST
Rhif yr elusen: 205658
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS ARTHUR BOOY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Joanne Elsworth | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
James Richard Stanfield | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Katherine Grant | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Ashley Cartman | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Margaret Cooke | Ymddiriedolwr | 13 June 2017 |
|
|||||
Steve Denton | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|
||||
Ian Jenkins | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
JOHN BENSON | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
||||
ANN METHERALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR COLIN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.