Hanes ariannol THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE
Rhif yr elusen: 206219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.58m | £15.58m | £17.37m | £8.20m | £10.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.69m | £16.65m | £15.42m | £11.54m | £12.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £644.00k | £283.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.54m | £736.00k | £1.60m | £1.79m | £862.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.36m | £0 | £3.56m | £624.00k | £3.18m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.38m | £7.12m | £5.65m | £5.65m | £5.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £20.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £299.00k | £310.00k | £212.00k | £135.00k | £228.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £7.42m | £6.36m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £525.00k | £42.63k | £10.00k | £297.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.04m | £8.97m | £10.26m | £9.60m | £8.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.65m | £7.68m | £5.16m | £1.95m | £3.78m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £307.00k | £342.00k | £303.00k | £359.00k | £407.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £39.00k | £0 | £12.00k | £7.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.