ymddiriedolwyr THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE
Rhif yr elusen: 206219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Paul O'Flynn | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||
Dr Linda Patterson | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Professor Margaret Rae | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Ian Currie | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Sanjay Shah | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|||||
Prof Henrietta Bowden-Jones | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Dr SAMANTHA SHINDE | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Hamish Thomas | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Dr Melita Irving | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Professor Nik Patel | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Helene Menage | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Professor Roger Kirby | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.