ymddiriedolwyr THE FINCHLEY CHARITIES
Rhif yr elusen: 206621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Pughsley | Cadeirydd | 14 February 2022 |
|
|
||||
Councillor Danny Rich | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Susanna Morales | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Chinyere Ugwu | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|||||
Nigel Benjamin | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Leila Satar | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Adam Gheasuddin | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Richard Merrin | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
GRAHAM OLD | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
REV PHILIP DAVISON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.