ymddiriedolwyr LOVELL'S DOLE AND TOWN CLOSE
Rhif yr elusen: 206864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMELA ANN BULLAS | Cadeirydd | 07 April 2014 |
|
|
||||
Charlotte Drew | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Janet Tanton | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
Keith Gore | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Claire Williams | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|||||
RUSSELL EDWARD DREW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AUDREY TERRETT HUDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.