Hanes ariannol THE MIDDLESEX ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 207007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.69k | £210.83k | £398.03k | £379.60k | £492.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £463.67k | £489.81k | £354.10k | £377.34k | £480.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £116.40k | £86.67k | £86.99k | £83.25k | £123.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.06k | £86.67k | £13.20k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.