ymddiriedolwyr THE MIDDLESEX ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 207007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen McGrath | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||||
Joshna Thakrar | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||||
Nicholas Benedict McCabe | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||||
NIGEL MARTIN LIDDELL | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|||||||
Raphael Rene Theodore Mennicken | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||||
Qasim Khattak | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||||
Rachelle Goldberg | Ymddiriedolwr | 10 July 2021 |
|
|||||||
Jagdish Shingadia | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||||
KAMBIZ DANESHYAR | Ymddiriedolwr | 18 May 2015 |
|
|||||||
RASHMIKANT NAVALCHAND MEHTA | Ymddiriedolwr | 18 March 2014 |
|
|||||||
Bharat Hindocha | Ymddiriedolwr | 30 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.