ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF EXETER CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 207096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Yallop Dr | Cadeirydd | 29 June 2022 |
|
|||||||
James Frampton | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||||
Dr Reuben Ayres | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|
||||||
Rev Ian Charles Morter | Ymddiriedolwr | 29 June 2018 |
|
|||||||
THE VERY REVD JONATHAN GREENER | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|||||||
Jonathan Walker | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||||
Fiona Thompson | Ymddiriedolwr | 29 June 2016 |
|
|
||||||
Peter Owen Pawson | Ymddiriedolwr | 29 June 2015 |
|
|
||||||
Diane Walker | Ymddiriedolwr | 29 June 2015 |
|
|
||||||
JOE RODERICK | Ymddiriedolwr | 29 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.