Hanes ariannol ROYAL SOCIETY OF WILDLIFE TRUSTS
Rhif yr elusen: 207238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.78m | £19.86m | £18.06m | £18.58m | £26.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.44m | £17.70m | £18.77m | £17.18m | £20.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £12.95k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £44.98k | £1.23m | £1.48m | £1.07m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.19m | £2.43m | £3.34m | £3.14m | £3.57m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.40m | £4.11m | £3.21m | £602.25k | £589.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.10m | £13.22m | £11.44m | £14.78m | £22.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.06k | £111.65k | £51.80k | £43.48k | £195.30k | |
|
Incwm - Arall | £501 | £442 | £15.32k | £5.03k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £266.23k | £427.71k | £994.98k | £575.99k | £387.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £19.19m | £17.32m | £18.34m | £16.70m | £19.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £252.15k | £379.63k | £432.69k | £481.93k | £619.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £126.28k | £109.36k | £120.54k | £186.06k | £125.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £14.03m | £12.28m | £13.35m | £10.14m | £11.14m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.37k | £7.99k | £4.17k | £6.43k | £6.36k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.