Hanes ariannol RELATE
Rhif yr elusen: 207314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.15m | £8.16m | £8.42m | £7.28m | £7.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.65m | £9.36m | £8.36m | £7.24m | £7.30m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.87m | £1.05m | £1.07m | £954.00k | £338.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £771.00k | £38.00k | £673.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.11m | £174.00k | £41.00k | £52.00k | £759.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £619.00k | £616.00k | £206.00k | £647.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.43m | £7.37m | £8.18m | £6.58m | £5.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.00k | £2.00k | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £827.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £112.00k | £0 | £0 | £759.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.65m | £8.83m | £7.85m | £6.79m | £6.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £149.76k | £0 | £32.00k | £18.23k | £51.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £521.00k | £514.00k | £454.00k | £614.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.