Hanes ariannol KING EDWARD'S HOSPITAL FUND FOR LONDON
Rhif yr elusen: 207401
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.33m | £12.76m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.39m | £15.55m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.48k | £5.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.75m | £1.50m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.14m | £7.69m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.24m | £3.38m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £188.00k | £187.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.64k | £1.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.30m | £13.76m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.42k | £98.80k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.55m | £1.17m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £620.00k | £344.68k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.