Hanes ariannol SUTTON'S HOSPITAL IN CHARTERHOUSE
Rhif yr elusen: 207773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/03/2019 | 25/03/2020 | 25/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.78m | £5.79m | £4.47m | £4.92m | £4.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.13m | £5.03m | £5.05m | £5.58m | £5.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £270.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £205.17k | £829.41k | £322.00k | £165.00k | £149.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.23m | £642.00k | £203.00k | £609.00k | £691.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £722.76k | £1.11m | £0 | £0 | £1.22m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.60k | £0 | £322.00k | £165.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.62m | £2.89m | £2.58m | £2.87m | £2.76m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £322.83k | £1.36m | £1.27m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £408.00k | £0 | £0 | £48.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.62m | £3.67m | £3.91m | £4.36m | £4.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.51m | £1.36m | £1.14m | £1.21m | £1.37m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £293.72k | £312.15k | £0 | £295.00k | £181.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £476.83k | £448.00k | £524.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £776.24k | £761.60k | £504.00k | £630.00k | £632.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.