Hanes ariannol ASTON - MANSFIELD CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 208155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £454.96k | £425.87k | £580.12k | £435.74k | £567.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £724.30k | £677.59k | £908.80k | £588.76k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £286.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £275.89k | N/A | £281.34k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £304.22k | N/A | £146 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £842.28k | N/A | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £66.52k | N/A | £52.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £8.51k | N/A | £9.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £829.07k | N/A | £805.31k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £66.52k | N/A | £52.91k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.