Hanes ariannol THE ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS
Rhif yr elusen: 208223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.61m | £28.90m | £24.44m | £23.24m | £20.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.41m | £19.12m | £18.14m | £19.16m | £21.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.10m | N/A | £3.16m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.05m | £14.57m | £9.63m | £9.53m | £4.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.59m | £1.35m | £632.00k | £789.00k | £1.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.72m | £12.71m | £13.91m | £12.65m | £14.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £258.00k | £265.00k | £167.00k | £193.00k | £391.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £100.00k | £80.00k | £30.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.38m | £17.00m | £16.69m | £17.71m | £19.64m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £932.00k | £2.12m | £1.44m | £1.45m | £2.06m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £102.00k | £99.00k | £67.00k | £68.00k | £182.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £38.43k | £59.00k | £45.00k | £45.43k | £17.75k | |
|
Gwariant - Arall | £1.10m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.