Hanes ariannol HONOURABLE ARTILLERY COMPANY
Rhif yr elusen: 208443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.39m | £3.55m | £3.38m | £4.64m | £5.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.91m | £3.79m | £3.01m | £4.09m | £5.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.00k | £56.00k | £37.00k | £12.00k | £123.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.21m | £1.16m | £917.00k | £2.07m | £4.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £319.00k | £514.00k | £309.00k | £320.00k | £323.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £6.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.81m | £1.83m | £1.93m | £1.97m | £231.00k | |
|
Incwm - Arall | £2.02m | £0 | £191.00k | £264.00k | £331.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £23.00k | £50.00k | £20.00k | £0 | £116.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.07m | £2.26m | £1.81m | £2.56m | £4.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.84m | £1.52m | £1.20m | £1.53m | £1.66m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.00k | £780.00k | £734.00k | £822.00k | £929.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.13m | £668.00k | £418.00k | £765.00k | £1.72m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £282.00k | £68.00k | £73.00k | £48.00k | £60.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.