Hanes ariannol THE FELLOWSHIP OF ST NICHOLAS
Rhif yr elusen: 208446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.45m | £1.54m | £1.39m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.44m | £1.40m | £1.20m | £1.42m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £155.92k | £19.12k | £3.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £199.41k | £553.10k | £510.96k | £590.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £178.43k | £107.66k | £476.69k | £316.36k | £531.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £368.29k | £349.59k | £229.79k | £334.90k | £423.64k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £969.03k | £993.65k | £833.62k | £735.00k | £792.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.40k | £2.76k | £2.25k | £4.78k | £7.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £9.68k | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.44m | £1.40m | £1.18m | £1.41m | £1.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.11k | £3.57k | £16.59k | £13.89k | £10.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £24.77k | £26.29k | £38.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.