ymddiriedolwyr DERBYSHIRE AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 208522
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN EDWARD HICKLIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Claire Bowman | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Basil Mitchell | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Adam Boneham | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Abigail Hicklin | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Ian Martin | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Molly Clarice Clifton | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|
||||
Ann Faulkner | Ymddiriedolwr | 10 January 2018 |
|
|
||||
Martyn Howard Taylor Clifton | Ymddiriedolwr | 21 December 2017 |
|
|
||||
Marie Louise Meachem | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
Michael John Meachem | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
KERRY OXLEY | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
GILLIAN LYNAM | Ymddiriedolwr | 19 January 1995 |
|
|
||||
MARY SHARPE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH ANN WHITMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH LORRAINE HISLOP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN BALEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON HICKLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
THOMAS JAMES YATES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOANNE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM ANTHONY GAMBLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEORGE ALAN HUTCHINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE JENNIFER HUTCHINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.