ymddiriedolwyr THE LYGON ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 208562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERIE ANN ELISABETH BARKER | Cadeirydd | 12 March 1988 |
|
|
||||
Susan Litton | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Janet Harris | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Councillor Ashok Patel | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Clare Alacoque Daly Khalil | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Rev Ross Gunderson | Ymddiriedolwr | 18 July 2018 |
|
|||||
Cllr Ann Rosenberg | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
BISHOP OF LONDON | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Cllr. Amanda Lloyd-Harris | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
CHARLES WILLIAM NOEL | Ymddiriedolwr | 10 August 2005 |
|
|
||||
DAVID PAUL MORRIS | Ymddiriedolwr | 23 October 2000 |
|
|||||
CLLR MRS ADRONIE ELIZABETH ALFORD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.