Hanes ariannol ACTION MEDICAL RESEARCH
Rhif yr elusen: 208701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.67m | £5.61m | £3.60m | £4.45m | £6.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.38m | £6.23m | £4.69m | £5.34m | £7.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £151.70k | £4.29k | £467.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.49m | £5.50m | £3.40m | £4.33m | £5.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £467.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £175.33k | £114.80k | £43.64k | £123.15k | £103.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £151.70k | £4.29k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £742.57k | £407.76k | £300.24k | £276.88k | £195.11k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.44m | £3.35m | £2.59m | £2.78m | £3.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.94m | £2.89m | £2.11m | £2.56m | £3.58m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £100.72k | £101.99k | £18.54k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.29m | £2.25m | £1.56m | £1.76m | £2.55m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £130.76k | £116.88k | £118.76k | £134.08k | £134.54k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.