Hanes ariannol THE STRANGERS REST MISSION
Rhif yr elusen: 209117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.84k | £71.68k | £28.21k | £88.54k | £73.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.52k | £103.83k | £36.41k | £35.11k | £47.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.