Hanes ariannol THE ROYAL NATIONAL LIFEBOAT INSTITUTION
Rhif yr elusen: 209603
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.21m | £197.21m | £199.17m | £219.91m | £231.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.06m | £197.80m | £172.55m | £199.80m | £233.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.78m | £3.38m | £2.39m | £3.35m | £3.47m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.88m | £385.20k | £286.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £174.01m | £178.94m | £178.71m | £197.78m | £207.30m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.01m | £11.48m | £8.26m | £13.94m | £16.30m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.83m | £3.94m | £2.63m | £4.20m | £4.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £328.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.36m | £2.18m | £1.60m | £1.27m | £3.30m | |
|
Incwm - Arall | £1.01m | £672.00k | £7.98m | £2.73m | £500.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £122.49m | £126.54m | £131.58m | £137.60m | £140.76m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £157.21m | £165.52m | £143.61m | £157.79m | £177.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.85m | £32.28m | £28.94m | £42.01m | £55.80m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £475.00k | £469.00k | £419.00k | £499.78k | £551.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £956.00k | £1.13m | £879.00k | £591.00k | £996.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £525.00k | £493.00k | £493.00k | £564.00k | £313.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.