Hanes ariannol ESSEX WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 210065
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.82m | £9.39m | £10.04m | £8.62m | £8.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.94m | £8.41m | £7.40m | £8.37m | £9.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £110.45k | £20.20k | £123.46k | £108.28k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £491.26k | £451.96k | £443.40k | £512.94k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.55m | £3.72m | £5.83m | £4.15m | £2.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.76m | £3.11m | £1.54m | £1.88m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.06m | £2.08m | £2.21m | £2.18m | £2.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £449.78k | £469.12k | £458.91k | £398.22k | £348.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.72m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £767.57k | £1.01m | £3.66m | £1.39m | £908.81k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.51m | £4.61m | £4.59m | £5.14m | £5.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.42m | £3.80m | £2.81m | £3.23m | £3.88m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.16k | £41.93k | £55.18k | £60.42k | £85.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.37k | £11.16k | £11.12k | £12.18k | £30.90k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.