ymddiriedolwyr WYE ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 210070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUTH ELIZABETH JUDGE | Cadeirydd | 17 October 2016 |
|
|||||
Tiffeny Clare Findlay | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
PROFESSOR NICOLAS JOHN RUSSELL | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|||||
JULIE LOUISE DOD | Ymddiriedolwr | 10 January 2017 |
|
|
||||
Dr TERENCE JOHN DONOVAN | Ymddiriedolwr | 08 August 2012 |
|
|
||||
MICHAEL WILLIAM CURTIS | Ymddiriedolwr | 02 March 2002 |
|
|
||||
LYNETTE SUSAN APPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.