Hanes ariannol THE JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 210169
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.43m | £5.75m | £6.93m | £6.37m | £8.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.27m | £14.69m | £14.75m | £21.81m | £20.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £40.00k | £32.00k | £30.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.43m | £5.75m | £6.88m | £6.33m | £8.30m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £12.00k | £3.00k | £23.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.20m | £12.27m | £11.63m | £15.51m | £14.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £2.64m | £6.30m | £5.56m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.00k | £78.00k | £93.00k | £83.00k | £156.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.05m | £6.97m | £5.75m | £9.47m | £7.90m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £2.34m | £2.64m | £6.30m | £5.56m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £485.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.