Dogfen lywodraethu THE JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONVEYANCE AND DECLARATION OF TRUST DATED 13/12/1904 AS AMENDED BY DEED DATED 16/12/1920 AS AMENDED BY DEED DATED 19/09/1927 AS AMENDED BY DEED DATED 16/03/1928 AS AMENDED BY DEED DATED 29/01/1988 AS AMENDED BY DEED DATED 01/07/1990 AS AMENDED BY DEED DATED 15/03/1991 AS AMENDED BY DEED DATED 15/03/1991 AS AMENDED BY DEED DATED 18/06/2002 AS AMENDED BY DEED DATED 14/09/2010 AS AMENDED BY DEED DATED 09/12/2013 AS AMENDED BY DEED DATED 21 MAR 2016 AS AMENDED BY SCHEME DATED 01 JAN 2020
Gwrthrychau elusennol
TO IMPROVE THE LIVING CONDITIONS, MODE OF LIFE OR PHYSICAL, MENTAL OR MORAL WELL-BEING OF THE PUBLIC OR ANY SECTION OF THE PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM OR ELSEWHERE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CL.4 OF 1959 ACT)
Maes buddion
NATIONAL
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.