ymddiriedolwyr THE LAPWORTH CHARITY
Rhif yr elusen: 210948
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE GARFIELD WHEREAT | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|||||||||||||
ELIZABETH MARY BEAVER | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||||||||||
JENNIFER ANN BRAGG | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|||||||||||||
DAVID JOHN CORNEY | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|||||||||||||
HUGH OWEN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|||||||||||||
JOHN RICHARD WALDRON | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|||||||||||||
IAN KNOWLES | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|
||||||||||||
REV PATRICK GERARD | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|
||||||||||||
Dr RHODERIC EION NICOL | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|||||||||||||
SUSAN HUNT | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|
||||||||||||
Claire Hill | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|
||||||||||||
DAVID CLARKE | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|
||||||||||||
Sarah Thompson | Ymddiriedolwr | 07 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.