Dogfen lywodraethu WHITGIFTIAN BENEVOLENT SOCIETY
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 30/04/1958 AS AMENDED ON 09/05/1973 AS AMENDED ON 14/05/1975 AS AMENDED ON 12/05/1976 AS AMENDED ON 11/05/1977 AS AMENDED ON 06/05/1981 AS AMENDED ON 04/05/1983 AS AMENDED ON 21/11/2000 AS AMENDED ON 27/07/2013 AS AMENDED ON 26/07/2014
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF DISTRESSED OLD WHITGIFTIANS, MEMBERS AND FORMER MEMBERS OF THE TEACHING AND OTHER STAFF OF WHITGIFT SCHOOL, STAFF OF THE OLD WHITGIFTIAN ASSOCIATION, THEIR WIDOWS OR WIDOWERS, THEIR CHILDREN AND THEIR OTHER DEPENDANTS, PRESENT WHITGIFTIANS, AND ANY OTHER DISTRESSED PERSONS WITH A CONNECTION WITH WHITGIFT SCHOOL WHICH THE COMMITTEE IN ITS ABSOLUTE DISCRETION CONSIDERS ENABLES THEM TO BE ENTITLED TO BE BENEFITED BY THE SOCIETY
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.