ymddiriedolwyr Frederick Andrew Trust
Rhif yr elusen: 211029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS R LAMB | Cadeirydd | 30 November 2001 |
|
|
||||
Crispin Vitoria | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Jacki Grace Spencer | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Amanda Jayne Strawson | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|||||
WENDY GELDER | Ymddiriedolwr | 08 June 2010 |
|
|
||||
PETER DENBY | Ymddiriedolwr | 25 May 2006 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.