ymddiriedolwyr THE TAVISTOCK INSTITUTE OF MEDICAL PSYCHOLOGY
Rhif yr elusen: 211058
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICK PEARCE | Cadeirydd | 19 September 2014 |
|
|
||||
Jacob Colton | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|||||
Anne Sophie Legrain | Ymddiriedolwr | 11 March 2022 |
|
|
||||
Lucy Marks MBE | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Anne Ruby Njambi Hellgren | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Haema Devi Sundram | Ymddiriedolwr | 27 September 2019 |
|
|
||||
Gail Susan Kent | Ymddiriedolwr | 23 November 2018 |
|
|
||||
Katharine Pinney | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
Patricia Key | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
JANE SMITH | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|||||
Rupert Harrison | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
MAVIS MACLEAN CBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2015 |
|
|
||||
STAN RUSZCZYNSKI | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||
Dr ROS BRYAR | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.