ymddiriedolwyr VISION SUPPORT HARROGATE DISTRICT
Rhif yr elusen: 211436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT HORNER | Cadeirydd |
|
||||||
Sara Lisabeth Horbury | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||
Peter Charles Jensen | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|
||||
Stephen John Kirk | Ymddiriedolwr | 08 November 2019 |
|
|||||
Mary Elizabeth Kirk | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Alistair William Ratcliffe | Ymddiriedolwr | 03 November 2017 |
|
|||||
John Macrae Mellor | Ymddiriedolwr | 21 October 2016 |
|
|
||||
James Alfred Grimshaw | Ymddiriedolwr | 03 November 2003 |
|
|
||||
ERIC MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.