ymddiriedolwyr FRIENDS WORLD COMMITTEE FOR CONSULTATION
Rhif yr elusen: 211647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Charles Lamb | Cadeirydd | 15 April 2012 |
|
|
||||
Marjorie Angalot | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
LaVonna Beth Loesch | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Kenya Caridad Casanova-Sales | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Timothy Gee | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
ADRIAN PENNARD GLAMORGAN | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Jonathan Christopher Fletcher | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Peter John Ullathorne | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Caroline Ethel Livermore | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
MICHAEL ECCLES | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Esther Mombo | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Thuli Mbete | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Bainito Wamalwa | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Robin Mohr | Ymddiriedolwr | 12 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.