ymddiriedolwyr SOUTH HACKNEY PAROCHIAL CHARITY
Rhif yr elusen: 212336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beverley Piper Harris | Cadeirydd | 23 July 2015 |
|
|
||||||
Councillor Joseph Ogundemuren | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||||
Dr Roger Makanjuola | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||||
Lisa-Raine Hunt | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||||
Katie Hanson | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||||
Val Harding | Ymddiriedolwr | 08 June 2015 |
|
|||||||
JOHN DE LA CRUZ | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|||||||
DATORU B PAUL-WORIKA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOANNIE ANDREWS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
THE REVEREND ANDREW WILSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.