ymddiriedolwyr ROYAL SOCIETY OF SCULPTORS
Rhif yr elusen: 212513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Ford | Cadeirydd | 17 May 2022 |
|
|
||||
Eugene Nyee Macki | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Professor Andrew Stonyer | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Jane Reeves | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Andrea Geile | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Barbara Beyer | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
REBECCA NEWNHAM | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
MarK Lowrie Burch | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Almuth Tebbenhoff VPRBS | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Gordon Watson | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|||||
Edwina Sassoon | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|||||
Bill Price | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.