ymddiriedolwyr PUTNAM HOUSE FUND
Rhif yr elusen: 212634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JONATHAN DESMOND HAWKINS | Cadeirydd | 10 May 2023 |
|
|||||
Theresa Smith | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Jocelyn Edward Chappell | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|||||
Mark Harper | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|||||
Alison Jane Wheeler | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
Simon John Weaver | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.