ymddiriedolwyr KEATS - SHELLEY MEMORIAL ASSOCIATION (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 212692
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Ivor Anthony Roberts KCMG | Cadeirydd | 19 June 2018 |
|
|||||
Mary Wilsey | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
Bathsheba Morabito | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Reeta Chakrabarti | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|||||
Margaret Beehan | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Joe Bates | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Lord Harry James Abinger | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
Earl of Woolton | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|||||
Dr James Michael Grande | Ymddiriedolwr | 08 December 2014 |
|
|
||||
Anthony Robert inglis Gardner | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|
||||
DAVID LEIGH-HUNT | Ymddiriedolwr | 09 December 1992 |
|
|||||
DEBORAH HODGES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLES CARY-ELWES FCA MIT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN BRADBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LADY CAROLINE EGERTON OBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.