ymddiriedolwyr THE AIR PILOTS BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 212952
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdr Mark Christopher Walker | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Kieran Ferrier Trasler | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Captain Jonathan Philip Legat | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Ian Melia MA FCA VR | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|||||
Lt Col Ian Henry Murning | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Captain Adrian Joseph Robert Keenan | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
CAPTAIN CHRISTINE ANN McGEE | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
RICHARD CHARLES PIPER | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
PAUL JOSEPH TACON BA ACIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.