ymddiriedolwyr PEACE MEMORIAL FUND
Rhif yr elusen: 213167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Andrew Jackson | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Leslie McDonnell | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|||||
JANE COOPER | Ymddiriedolwr | 19 May 2017 |
|
|||||
Angela Graham | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
John Farebrother | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||
MAURICE ADRIAN SYLVESTER HEASTER OBE | Ymddiriedolwr | 20 May 1985 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.