Hanes ariannol DEVON WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 213224
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.24m | £5.41m | £5.50m | £5.77m | £5.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17m | £4.37m | £4.52m | £5.16m | £5.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £55.14k | £45.34k | £28.40k | £95.89k | £152.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £620.38k | £743.70k | £959.19k | £1.02m | £736.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.83m | £2.15m | £2.53m | £2.50m | £2.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £301.67k | £286.62k | £350.95k | £407.36k | £407.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.08m | £2.95m | £2.42m | £2.78m | £3.20m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.50k | £12.86k | £8.80k | £12.75k | £25.16k | |
|
Incwm - Arall | £5.53k | £6.26k | £195.34k | £77.29k | £11.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.45m | £543.76k | £788.16k | £461.32k | £329.79k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.27m | £3.57m | £3.81m | £4.35m | £4.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £895.37k | £794.66k | £702.97k | £809.77k | £736.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.31k | £35.21k | £33.14k | £33.62k | £37.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.64k | £3.96k | £0 | £1.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.