Hanes ariannol PLYMOUTH DIOCESAN TRUST
Rhif yr elusen: 213227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.23m | £7.96m | £5.84m | £7.75m | £7.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.75m | £6.90m | £7.14m | £8.37m | £16.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.29k | £114.18k | £165.78k | £293.00k | £93.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.86m | £5.79m | £4.73m | £5.72m | £4.47m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £124.00k | £6.00k | £113.00k | £99.00k | £165.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.27m | £1.16m | £380.00k | £784.00k | £963.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £5.00k | £2.00k | £5.00k | £6.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £942.00k | £1.00m | £622.00k | £854.00k | £917.00k | |
|
Incwm - Arall | £32.00k | £2.00k | £0 | £296.00k | £536.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.07m | £1.07m | £579.00k | £798.00k | £1.14m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.16m | £6.38m | £6.77m | £7.90m | £8.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £594.00k | £514.00k | £379.00k | £473.00k | £573.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.00k | £84.00k | £67.00k | £83.00k | £74.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £360.00k | £328.00k | £380.00k | £331.00k | £296.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £445.00k | £395.00k | £290.00k | £334.00k | £417.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.46m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.