Hanes ariannol SIDMOUTH VICTORIA HOSPITAL COMFORTS FUND
Rhif yr elusen: 213425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.92k | £17.37k | £44.35k | £208.09k | £22.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.30k | £19.09k | £31.08k | £16.97k | £12.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.