ymddiriedolwyr SIDMOUTH VICTORIA HOSPITAL COMFORTS FUND
Rhif yr elusen: 213425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY BARTON ROBERTS | Cadeirydd | 08 April 2013 |
|
|
||||||
Samuel Pearson | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||||
Simon BLYTH | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||||
NICOLA JOHNSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Michael Mertens | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||||
ANDREW MITCHELL | Ymddiriedolwr | 03 September 2016 |
|
|
||||||
DAVID FERGIE | Ymddiriedolwr | 05 June 2016 |
|
|
||||||
MARGARET CAROLE KNIGHTS | Ymddiriedolwr | 04 February 2016 |
|
|
||||||
BRENDA J SMITH | Ymddiriedolwr | 05 January 2016 |
|
|
||||||
MICHAEL JOHN LAVERS | Ymddiriedolwr | 07 November 2015 |
|
|||||||
Joy Loveridge Secretary | Ymddiriedolwr | 14 April 2015 |
|
|
||||||
France Irene NEWTH | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|
||||||
GRAHAM VINCENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
TREVOR GRAHAM COOK | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.