ymddiriedolwyr THE VICTORIA LEAGUE FOR COMMONWEALTH FRIENDSHIP
Rhif yr elusen: 213619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Steel | Cadeirydd | 05 July 2023 |
|
|||||
Anthony Charles Richards Sir | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|||||
Samuel Ennis | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Simon Patrick Wainwright | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Sara Elizabeth Ives | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|
||||
Dermot Peter Doughty | Ymddiriedolwr | 20 May 2020 |
|
|||||
Jacqueline Anne Lean Williamson | Ymddiriedolwr | 11 July 2019 |
|
|
||||
Nicola Rosemary Downer | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|
||||
Gillian Claire Graham | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Timothy Francis Layton | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.