ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF TEMPLE BALSALL
Rhif yr elusen: 213707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN WARREN | Cadeirydd | 03 October 1995 |
|
|
||||
Pamela Ann Voaden | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Lorraine Horlor | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
David James Bower | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|||||
ANN CROSSLEY | Ymddiriedolwr | 01 July 2012 |
|
|
||||
Derek Hill | Ymddiriedolwr | 02 October 1972 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.