Hanes ariannol BEARDSLEY'S RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 214461
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/05/2018 | 08/05/2019 | 08/05/2020 | 08/05/2021 | 08/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.42k | £13.69k | £13.96k | £14.24k | £18.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.74k | £12.30k | £10.61k | £15.26k | £15.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.