ymddiriedolwyr JOHN FEENEY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 214486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip David Holyman | Cadeirydd | 23 May 2017 |
|
|
||||
Matthew James Freeman | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Lateesha Johnson | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Amarno Inai | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Zelina Garland-Rowan | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Glynis Powell | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Anthony David Jackson | Ymddiriedolwr | 23 May 2017 |
|
|||||
KATE ORGAN | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|||||
DEIRDRE ANNA FIGUEIREDO | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
GEOFFREY MICHAEL WHITTALL OAKLEY | Ymddiriedolwr | 19 June 2012 |
|
|||||
Lucy Victoria Reid | Ymddiriedolwr | 19 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.